ymddiriedolwyr DAVENTRY AREA COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1170448
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULINE SANDRA MARY O'CONNOR | Cadeirydd | 14 July 2010 |
|
|
||||
Jane Murray | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Jessica Rose Nash | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Premilla Chauhan | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Jane Heward Shemilt | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|||||
David Kitchen | Ymddiriedolwr | 12 August 2020 |
|
|
||||
ADRIAN FINCH | Ymddiriedolwr | 04 August 2015 |
|
|
||||
DAVID TURTON | Ymddiriedolwr | 24 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.