FRIENDS OF BENNERLEY FIELDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Friends of Bennerley Fields raises money for the pupils of the school by holding a summer fair, raffles and sponsored events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 07 September 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 13 Chwefror 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Marek Pawlitta | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
BARBARA JOSS | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/09/2019 | 07/09/2020 | 07/09/2021 | 07/09/2022 | 07/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.65k | £1.27k | £3.56k | £36 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £431 | £606 | £69 | £10 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 07 Medi 2023 | 15 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Medi 2022 | 10 Hydref 2023 | 95 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 07 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Medi 2021 | 10 Hydref 2023 | 460 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 07 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Medi 2020 | 10 Hydref 2023 | 825 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 07 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Medi 2019 | 02 Hydref 2023 | 1182 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 07 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 JAN 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: 2.1 DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL 2.2 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BENNERLEY FIELDS SCHOOL
STRATFORD STREET
ILKESTON
DE7 8QZ
- Ffôn:
- 01159326374
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window