ymddiriedolwyr LANGFORD EVANGELICAL CHURCH
Rhif yr elusen: 1172622
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter James Davey | Ymddiriedolwr | 15 January 2021 |
|
|
||||
Robert Gordon Derry | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Philip Stephen Wright | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
DAVID MAXWELL HERRING | Ymddiriedolwr | 03 January 2018 |
|
|||||
GLENYS CHRISTINE A'COURT | Ymddiriedolwr | 30 October 2014 |
|
|
||||
DAVID MARK BEACHAM | Ymddiriedolwr | 03 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.