WHITE ROSE CAT WELFARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charity dedicated to the neutering of feral cats our purpose is to advise and guide the public as to the need to neuter ferals and to help them where possible with this by loaning trapping equipment, helping them to trap, securing neutering funding and providing temporary accommodation for contained ferals both post and pre neutering. We operate from a property at 241 Broadgate, PE12 0LT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 03 Chwefror 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YVONNE HUSBAND | Cadeirydd | 28 January 2017 |
|
|
||||
LEE ALAN JOHNSON | Ymddiriedolwr | 28 January 2017 |
|
|
||||
JOAN MARSHALL | Ymddiriedolwr | 28 January 2017 |
|
|
||||
SASHA ELOISE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 28 January 2017 |
|
|
||||
ROSALYN JANE TURNER | Ymddiriedolwr | 28 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.79k | £3.66k | £1.46k | £425 | £200 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.82k | £4.06k | £1.54k | £694 | £416 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 19 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 19 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 11 Mawrth 2023 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 11 Mawrth 2023 | 34 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 21 Awst 2021 | 197 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 21 Awst 2021 | 197 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 03 Feb 2017
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF CATS AND KITTENS IN LINCOLNSHIRE AND CAMBRIDGESHIRE WHO ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) THE RESCUE, REHABILITATION AND REHOMING OF ABANDONED CATS AND KITTENS B) THE NEUTER AND RELEASE OF FERAL CATS TO HUMANELY CONTROLLED COLONIES C) THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO CAT WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG CATS AND KITTENS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
241 BROADGATE
SUTTON ST. EDMUND
SPALDING
PE12 0LT
- Ffôn:
- 01945700765
- E-bost:
- whiterosecats@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window