Hanes ariannol LEICESTER PROGRESSIVE SPIRITUALIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1170202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £46.93k £14.87k £29.18k £40.13k £43.32k
Cyfanswm gwariant £47.83k £28.01k £26.31k £30.62k £52.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A