NEH (NORTH EAST HOMELESS)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a charity united by our passion to make a difference. We vow to help create change by making a better living conditions for the homeless and vulnerable of the North East. We also support those who are financially vulnerable and in danger of homelessness and their families. The support we provide is holistic, person centred through accessing practical none prescriptive projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 April 2021
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
54 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Sunderland
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1100971 NORTH EAST HELP LINK TRUST LIMITED
- 17 Tachwedd 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Jayne Little | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Michael Clarke | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2018 | 06/04/2019 | 06/04/2020 | 06/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.62k | £31.71k | £103.81k | £408.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.01k | £16.16k | £43.16k | £149.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.80k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2024 | |||
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2024 | |||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2020 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Nov 2016
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY ANYWHERE IN ENGLAND BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF MATERIAL ITEMS SUCH AS FOOD AND CLOTHING (BUT NOT EXCLUSIVELY) AND OUTREACH PRACTICAL SUPPORT TO VULNERABLE INDIVIDUALS, TO ENABLE THEM TO IMPROVE THEIR LIFESTYLES AND BE SELF-SUFFICIENT AND TO SHOW EMPATHY AND SYMPATHY TO SUCH VULNERABLE PEOPLE SO THAT THEY FEEL VALUED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3a3 Northumberland Street
North Shields
NE30 1DS
- Ffôn:
- 0794857130
- E-bost:
- northeasthomeless@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window