Ymddiriedolwyr RAINBOW FOR AFRICA UK - R4A UK MEDICAL DEVELOPMENT
Rhif yr elusen: 1173982

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MASSIMO GOZZELINO | Cadeirydd | 27 June 2016 |
|
|
||||
Dr Sebastiano Fichera | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Dr Mohamed Hussein Ayub CHUNARA | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
Dr Evonne Osborne | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Mario Spatuzzi | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
Dr MANISHA BHATNAGAR | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.