THE DEVON AND EXETER INSTITUTION

Rhif yr elusen: 1172445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of public education particularly in the History, Literature and Arts of the County of Devon, City of Exeter and of the South West of England generally and particularly by the provision and maintenance of a Library, Readiong Rooms and educational facilities and the advancement of heritage by the preservation of number 7 Cathedral Close Exeter for the public benefit.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £105,662
Cyfanswm gwariant: £189,089

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Tachwedd 1989: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Timothy Mayon-White Ymddiriedolwr 19 October 2023
Dim ar gofnod
Thomas Andrew Mark Staniford Ymddiriedolwr 19 April 2023
Dim ar gofnod
Jennifer Louise McCracken Ymddiriedolwr 19 April 2023
Dim ar gofnod
Sarah Mitchell Ymddiriedolwr 19 April 2023
Dim ar gofnod
Hannah Emily Jones Ymddiriedolwr 28 September 2022
Dim ar gofnod
Dr Judith Morgane Ymddiriedolwr 30 June 2021
DEVON & EXETER MEDICAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Colin Higgins Ymddiriedolwr 30 June 2021
Dim ar gofnod
Ruth O'Neale Ymddiriedolwr 22 October 2020
Dim ar gofnod
Prof Henry Richards French Ymddiriedolwr 20 October 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £153.86k £164.19k £1.07m £970.82k £105.66k
Cyfanswm gwariant £157.45k £162.58k £190.79k £177.05k £189.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £17.43k £9.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £24.67k £16.89k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £16.76k £18.74k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £1.03m £935.15k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £5 £37 N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £190.79k £177.05k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £1.51k £1.70k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 06 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 06 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 09 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 09 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 22 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 22 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 01 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 01 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 01 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 01 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 20TH JUNE 1989 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 09 MAY 2018
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION PARTICULARLY IN THE HISTORY LITERATURE AND ARTS OF THE COUNTY OF DEVON, THE CITY OF EXETER AND OF THE SOUTH WEST OF ENGLAND GENERALLY AND PARTICULARLY BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A LIBRARY AND READING ROOMS AND EDUCATIONAL FACILITIES; AND (2) THE PRESERVATION OF NUMBER 7 THE CLOSE, EXETER, FOR THE PUBLIC BENEFIT AS A BUILDING OF HISTORIC AND ARCHITECTURAL INTEREST AND VALUE.
Maes buddion
COUNTY OF DEVON, CITY OF EXETER, SOUTH WEST OF ENGLAND
Hanes cofrestru
  • 07 Tachwedd 1989 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
DEVON & EXETER INSTITUTION
7 CATHEDRAL CLOSE
EXETER
EX1 1EZ
Ffôn:
07725801673