ymddiriedolwyr ELIMU MAS ACADEMY
Rhif yr elusen: 1171774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Renwick MBE | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Maurisa Selene Coleman | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Christina Cato | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|||||
Sandra Tania Moore | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Vinod Patel | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|
||||
Nolan Austin Simmons | Ymddiriedolwr | 24 February 2017 |
|
|
||||
Patricia Maureen Jaggs | Ymddiriedolwr | 24 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.