Hanes ariannol THEHORSECOURSE

Rhif yr elusen: 1170553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £323.13k £401.78k £250.54k £339.39k £312.92k
Cyfanswm gwariant £299.79k £353.72k £301.81k £319.51k £338.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £53.26k £69.62k £70.54k £58.34k £48.21k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.00k £55.90k £23.25k £24.91k £38.44k