Ymddiriedolwyr THEHORSECOURSE
Rhif yr elusen: 1170553

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNA ROSE-PRYNN | Cadeirydd | 14 February 2011 |
|
|
||||
Martin Roy Forbes Hirst | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Stuart Lynch | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Robert Simon Cole | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Eaton | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|
||||
Justine Louise Davie | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.