Hanes ariannol THE LOVEINSPIRE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1171233
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.53k £75.33k £6.05k £5.35k £1.81k
Cyfanswm gwariant £15.03k £21.04k £43.75k £22.78k £846
Incwm o gontractau'r llywodraeth £3.00k £5.40k £2.04k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.00k £20.00k £2.04k £4.71k £1.10k