ST SEBASTIAN'S PLAYING FIELD TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PERMIT THE PARISHIONERS OF ST SEBASTIAN'S PARISH THE USE OF THE LAND HELD BY THE TRUST FOR THE PLAYING OF ORGANISED GAMES AND IN PARTICULAR THE GAME OF CRICKET AND FOR ANY OTHER LIKE PURPOSE OR PURPOSES WHICH THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE AND UNCONTROLLED DISCRETION THINK FIT
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Bracknell Forest
- Wokingham
Llywodraethu
- 05 Chwefror 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 294719 ST SEBASTIAN'S PLAYING FIELD TRUST
- 26 Ionawr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK ANDREW HALL | Cadeirydd | 01 January 1994 |
|
|
||||
Grahame Smith | Ymddiriedolwr | 30 September 2018 |
|
|
||||
JAMES CHRISTOPHER BRENNAN | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
DANIEL PARTRIDGE | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
PETER ALAN WOLTON | Ymddiriedolwr | 01 June 1994 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.01k | £7.43k | £12.45k | £9.51k | £11.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.91k | £521 | £15.41k | £12.34k | £300 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Mawrth 2025 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Mawrth 2025 | 42 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Tachwedd 2023 | 299 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Tachwedd 2023 | 299 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2023 | 363 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Gorffennaf 2023 | 541 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ebrill 2022 | 443 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ebrill 2022 | 443 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 Jan 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR THOSE RESIDENT IN THE LOCAL AREAS OF WOKINGHAM AND CROWTHORNE TO FACILITATE THE USE OF LOCAL LAND FOR THE PLAYING OF ORGANISED GAMES AND IN PARTICULAR THE GAME OF CRICKET AND FOR ANY OTHER LIKE CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES WHICH THE TRUSTEES SHALL IN THEIR DISCRETION THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Sebastian's Playing Field Trust
St. Sebastians Close
WOKINGHAM
Berkshire
RG40 3XA
- Ffôn:
- 07917753200
- E-bost:
- partridgedan@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window