Ymddiriedolwyr CLASSROOMS IN THE CLOUDS
Rhif yr elusen: 1170522

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Joan Sixsmith | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Alexander James Waller | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Catherine Owen | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Annette Susan Roberts | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|
||||
David Glen Thomas | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|
||||
LAWRENCE MCLAREN | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
MIKE HAGEN | Ymddiriedolwr | 01 June 2010 |
|
|
||||
SARAH DOROTHY HAGEN | Ymddiriedolwr | 01 June 2010 |
|
|
||||
DAWA GELJEN SHERPA | Ymddiriedolwr | 25 August 2007 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.