CHESTERFIELD SAMARITANS

Rhif yr elusen: 1170279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Chesterfield Samaritans provides a listening service to those in emotional distress and despair.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £70,787
Cyfanswm gwariant: £56,240

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Derby

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Hydref 1971: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gabrielle Vauclair Cadeirydd 15 January 2024
Dim ar gofnod
Jannette Ann Lynegar Ymddiriedolwr 06 July 2024
Dim ar gofnod
Kay Helen Dickinson Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Arthur David Maddox Ymddiriedolwr 20 February 2023
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.63k £34.30k £13.72k £22.90k £70.79k
Cyfanswm gwariant £21.63k £25.91k £27.35k £51.37k £56.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £28.72k £3.21k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 10 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 10 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 02 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 02 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 29 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 29 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 17 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 17 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 26 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 26 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 27 JULY 1971 AS AMENDED 8 APRIL 1992, 4 SEPTEMBER 2000, 21 FEBRUARY 2001, 14 MAY 2003 AND 4 APRIL 2006. AS AMENDED ON 17 FEB 2016 AS AMENDED ON 01 APR 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 2.1 TO WORK FOR THE ASSISTANCE OF PERSONS WHO ARE SUICIDAL, DESPAIRING OR IN DISTRESS BY PROVIDING A SERVICE PRIMARILY INTENDED FOR THE BENEFIT OF PERSONS IN CHESTERFIELD AND THE SURROUNDING AREA (BUT WITHOUT SPECIFIC LIMITATIONS AS TO AREA) TO ENABLE SUCH PERSONS TO RECEIVE IMMEDIATE HELP, COMPASSION AND BEFRIENDING FROM MEMBERS OF THE CHARITY SELECTED AND PREPARED FOR THE PURPOSE WORKING UNDER DIRECTION; AND ALSO WHERE APPROPRIATE, IN ACCORDANCE WITH SAMARITAN PROCEDURE, REFERRAL TO PERSONS HAVING SPECIALIST OR PROFESSIONAL SKILLS, AND 2.2 TO SUPPORT THE COMPANY AND AID IN THE ESTABLISHMENT AND SUPPORT OF PROBATIONARY BRANCHES AND THE SUPPORT OF RECOGNISED BRANCHES OF SAMARITANS.
Maes buddion
CHESTERFIELD AND DISTRICT
Hanes cofrestru
  • 14 Hydref 1971 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE SAMARITANS
121 SALTERGATE
CHESTERFIELD
S40 1NH
Ffôn:
01246205613