HULL LGBT+ COMMUNITY PRIDE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pride in Hull delivers a large scale annual event in Hull aimed at promoting inclusion, community cohesion and raising awareness of issues affecting the LGBT+ community. The event consists of a large parade which offers creative opportunities in the weeks and months prior to the event to engage the local community in artistic projects. The main event consists of a large outdoor concert.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Kingston Upon Hull
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 2016: CIO registration
- HULL LGBT+ COMMUNITY PRIDE; Trading as Pride in Hull / Hull Pride (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Richard Train MStJ | Cadeirydd | 01 January 2017 |
|
|||||
Sara Morton | Ymddiriedolwr | 19 August 2024 |
|
|
||||
Lee Pearson | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
David Gillyon-Powell | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|||||
Laura Toyne | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Richard Innes | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.02k | £5.86k | £10.78k | £146.01k | £148.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.38k | £14.89k | £13.34k | £160.71k | £111.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.00k | £5.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Nov 2016 as amended on 27 Jan 2020 as amended on 21 May 2020 as amended on 20 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
1) To promote equality and diversity for the public benefit and, in particular, the elimination of discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity including, but not exclusively by: • raising the awareness of the public with regard to all aspects of discrimination in society, particularly issues and difficulties that are primarily related to sexual orientation and/or gender identity; • cultivating a sentiment in favour of equality and diversity in particular through celebrating the diversity of the LGBT+ community; • advancing education in equality and diversity whether by teaching, training, producing materials or offering support and expertise; • producing publications, lectures, media, public advocacy and other means of communication; • Support other LGBT+ organisations, initiatives and events through offering our experience and expertise or, in some cases, resources; • staging an annual LGBT+ festival; and 2) Such other objects as are charitable under the laws of England and Wales as the trustees shall at their absolute discretion determine. 3) The activities of the charity shall be undertaken in particular but not exclusively in Hull and the East Riding of Yorkshire (the areas of benefit).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O The Smile Foundation
61 Queens Gardens
HULL
HU1 3AE
- Ffôn:
- 07725744239
- E-bost:
- info@prideinhull.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window