ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GOOD SHEPHERD WITH ST. PETER, LEE
Rhif yr elusen: 1171429
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanya Hilborne | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Peter Burns | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
John Stevens | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Fran Lechler | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
John Bramson | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Simon Frewin | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Louise Grace | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Hannah Burns | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
||||
Peter Watson | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Sue Tearle | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Clare Johnson | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Gladys Ekpo-Daniels | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
James Murdoch | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
John Richard Murray | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Yi Baylis | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
ADRIAAN GOOSEN | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
CONWAY PHILLIP TEARLE | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|||||
Rev Bridget Shepherd | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.