Hanes ariannol OKEHAMPTON PRIMARY SCHOOL PTFA
Rhif yr elusen: 1170874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/09/2019 | 14/09/2020 | 14/09/2021 | 14/09/2022 | 14/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.96k | £14.10k | £14.41k | £21.93k | £23.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.16k | £20.71k | £14.40k | £21.52k | £25.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.48k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.