LONG FURLONG GROUP OF THE RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide assisted horse riding opportunities to disabled adults
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 2016: Cofrestrwyd
- LONG FURLONG GROUP OF RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOUISE LARKMAN | Cadeirydd | 25 November 2014 |
|
|
||||
Jennifer Ann Hendriksen | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Sarah-Jane Teatum | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
Barbara Lynn Prior | Ymddiriedolwr | 12 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.50k | £8.11k | £13.88k | £20.93k | £15.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.26k | £7.66k | £8.08k | £10.12k | £9.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 27 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 01 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19 DEC 2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 22 AUG 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE OBJECTS OF THE RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING A CHARITY REGISTERED UNDER CHARITY NUMBER 244108 ("RDA") BY PROVIDING DISABLED PEOPLE WITH THE OPPORTUNITY TO RIDE AND/OR TO CARRIAGE DRIVE TO BENEFIT THEIR HEALTH AND WELL BEING IN THE SOUTH EAST AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE OLD SCHOOL HOUSE
RECTORY LANE
ASHINGTON
PULBOROUGH
RH20 3AS
- Ffôn:
- 07775697179
- E-bost:
- longfurlongrda@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window