Hanes ariannol THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD REHOBOTH CHRISTIAN CENTRE CHORLEY

Rhif yr elusen: 1171300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.58k £24.74k £85.09k £78.85k £121.05k
Cyfanswm gwariant £20.77k £22.00k £44.66k £78.59k £114.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £300 N/A £3.00k £280