Hanes ariannol WITNEY AND WEST OXFORDSHIRE FOOD BANK

Rhif yr elusen: 1170366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £58.32k £181.49k £61.31k £293.96k £311.25k
Cyfanswm gwariant £40.85k £117.50k £46.66k £318.46k £218.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £3.58k £10.00k N/A