Hanes ariannol SAMARITANS OF EAST SURREY

Rhif yr elusen: 1170525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £68.12k £122.16k £78.16k £128.52k £66.54k
Cyfanswm gwariant £59.24k £74.13k £110.30k £74.04k £77.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £15.00k £4.31k N/A N/A