Hanes ariannol THE PLAYHOUSE THEATRE NORTHAMPTON

Rhif yr elusen: 1174920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.26k £46.15k £1.72k £34.25k £27.03k
Cyfanswm gwariant £15.08k £17.95k £29.07k £27.37k £23.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £21.20k £1.06k N/A N/A