ymddiriedolwyr HORNSEA DISTRICT LIONS CLUB
Rhif yr elusen: 1171122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Robinson | Cadeirydd | 01 July 2022 |
|
|
||||
Charles Richard henderson | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Paul Dennis Milne | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Violet Joan Gales | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
linda Jackson | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
PETER TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
JOHN BRIGGS | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
JENNIFER ELDRED | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Michael Parry | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
WILLIAM MELVILLE WATSON | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||
KENNETH BRIAN THORPE | Ymddiriedolwr | 13 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.