Hanes ariannol ALZHEIMER'S & DEMENTIA SUPPORT SERVICES
Rhif yr elusen: 1173379
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.33m | £1.37m | £1.65m | £1.53m | £2.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £1.35m | £1.34m | £1.55m | £2.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £517.21k | £254.11k | £255.04k | £1.32m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £267.77k | £517.21k | £584.50k | £263.42k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £104.18k | £121.06k | £236.89k | £188.11k | £151.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £38.70k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.22m | £1.21m | £1.40m | £1.33m | £2.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £289 | £721 | £1.62k | £808 | £6.43k | |
|
Incwm - Arall | £13.06k | £0 | £11.91k | £15.98k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £36.95k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.24m | £1.32m | £1.33m | £1.52m | £2.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.39k | £24.99k | £13.81k | £23.84k | £37.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.