Ymddiriedolwyr ALZHEIMER'S & DEMENTIA SUPPORT SERVICES
Rhif yr elusen: 1173379
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samual Barton | Cadeirydd | 06 April 2020 |
|
|
||||
Shubham Sarvaiya | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Laura Kubica Grigerova | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Mandeep Kaur Sahota | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Sharmila Ghosh | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Gareth Simpson | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Vikki Harding | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Avril Hamilton | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Adedayo Ajakaiye | Ymddiriedolwr | 05 November 2022 |
|
|
||||
Catherine Jones | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Chris Inwood | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.