Ymddiriedolwyr MIDSOMER NORTON COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1180809

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr NIKKI ERRINGTON | Cadeirydd | 18 July 2013 |
|
|
||||
Sharon Martin | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Michael Auton | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Alun De Pughe | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Stephen Plumley | Ymddiriedolwr | 03 July 2021 |
|
|
||||
Beverley Iles | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
Richard John Jordan | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
Gordon Charles Mackay | Ymddiriedolwr | 04 January 2018 |
|
|
||||
MARTYN RICHARD PLANT | Ymddiriedolwr | 03 November 2015 |
|
|
||||
ALASTAIR SLADE | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|
||||
LYNDA EILEEN ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 10 July 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.