Hanes ariannol SWALCLIFFE PARK SCHOOL CIO
Rhif yr elusen: 1173113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.28m | £4.86m | £6.44m | £6.80m | £7.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.35m | £4.51m | £5.27m | £5.98m | £6.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £151.45k | £28.50k | £162.59k | £212.24k | £366.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.37m | £450 | £60 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.90m | £4.84m | £6.41m | £6.76m | £7.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.31k | £20.02k | £27.70k | £37.60k | £4.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.32m | £4.50m | £5.27m | £5.93m | £6.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.07k | £5.31k | £4.60k | £9.51k | £15.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.02k | £23.29k | £21.50k | £38.57k | £12.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £4.60k | £9.51k | £15.14k | |
|
Gwariant - Arall | £34.23k | £0 | £0 | £38.57k | £12.29k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.