SWADLINCOTE FESTIVAL OF TRANSPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community Events for the Community, The Charities organises transport based events for public enjoyment. The money raised at these events is for local groups, individuals and local charities to apply for.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 22 Chwefror 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Coe | Cadeirydd | 01 March 2022 |
|
|||||||
Lyndsay Thomson | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|||||||
Sebastian David Coe | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||||
KIM ANGELA COE | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/05/2020 | 01/05/2021 | 01/05/2022 | 01/05/2023 | 01/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.30k | £1.50k | £2.11k | £1.60k | £1.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.95k | £737 | £593 | £2.94k | £1.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.50k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2023 | 09 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2023 | 09 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 22 Feb 2017
Gwrthrychau elusennol
THE MAIN OBJECTS OF THE CIO ARE TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES AS CHARITY TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME (THAT ARE CHARITABLE UNDER ENGLISH LAW) IN PARTICULAR BY RAISING MONEY FOR LOCAL CHARITIES THROUGH HOLDING VEHICLE FESTIVAL EVENTS. THROUGH: PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN SWADLINCOTE AND DISTRICT AND ITS IMMEDIATE NEIGHBOURHOOD INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH BOTH MENTAL AND PHYSICAL AND RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS. TO PROMOTE AND ENCOURAGE PEOPLE OF ALL ABILITIES TO COME TOGETHER ON EQUAL TERMS, TO ENJOY ACTIVITIES THAT WILL ENABLE THE CHARITY TRUSTEES TO FURTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT BY; ORGANISING, PROMOTING AND MANAGING OPPORTUNITIES FOR SOCIAL INTERACTION THROUGH CULTURAL, AMATEUR SPORT AND ARTS ACTIVITIES ALL WITH THE AIM TO ACHIEVE THE CIO CHARITABLE PURPOSES. OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE WHICH ARE IN THE OPTION OF THE TRUSTEES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY WITH A PREFERENCE FOR THOSE IN THE AREA TO BENEFIT. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH (SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005) AND (SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND 2008).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
50 Hartshill Road
Hartshorne
SWADLINCOTE
Derbyshire
DE11 7HN
- Ffôn:
- 07850666125
- E-bost:
- swadfest@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window