Ymddiriedolwyr NASSINGTON PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1172148

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan McCoy | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||
Aaron Jones | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||
Sophie Lange | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
EMMA DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Donna Wells | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Chloe Wells | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Lisa John | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.