Hanes ariannol HYDE SPIRITUALIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1170431
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 548 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £7.04k £6.13k £5.29k £934 £1.96k
Cyfanswm gwariant £4.62k £3.98k £3.26k £1.54k £4.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A