Hanes ariannol LUTON, SOUTH BEDS AND HARPENDEN SAMARITANS

Rhif yr elusen: 1170449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £56.00k £42.95k £45.15k £44.87k £31.07k
Cyfanswm gwariant £68.95k £39.84k £49.65k £44.46k £44.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A