Ymddiriedolwyr Samaritans of Leatherhead, Epsom and Dorking

Rhif yr elusen: 1170460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Marilyn Hammick Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Gemma Grace Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Keith Valentine Ymddiriedolwr 03 October 2024
Dim ar gofnod
Christopher Duke Ymddiriedolwr 03 October 2024
Dim ar gofnod
Graeme Cooper Ymddiriedolwr 23 January 2024
Dim ar gofnod
Christopher Boon Ymddiriedolwr 14 September 2022
Dim ar gofnod
Susan Walsom Ymddiriedolwr 14 September 2022
Dim ar gofnod
Susan Fox Ymddiriedolwr 15 September 2021
Dim ar gofnod
Charlotte Dixon Ymddiriedolwr 26 September 2019
Dim ar gofnod
Jackie Tullett Ymddiriedolwr 26 September 2019
Dim ar gofnod