PALLIATIVE CARE FOR PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Palliative Care for People with Learning Disabilities Network exists to raise awareness of the palliative care needs of people with learning disabilities, to share and promote best practice, and to enhance collaboration between all services providers, health care professionals, paid care staff, family carers, carers with a learning disability and people with a learning disability.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2017: CIO registration
- PCPLD NETWORK (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sue Marie Marsden | Cadeirydd | 28 February 2023 |
|
|
||||
JANE ELIZABETH NICKELS | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
PHOEBE MOONEY | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Michael Howe | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
SARAH SWINDELLS | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Dr Valerie Anne Julia Potter | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Louise Jenkins | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Dr Joanna Elverson | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Dr ANNIE ELIZABETH STEWART | Ymddiriedolwr | 07 February 2017 |
|
|
||||
Dr IRENE MATHILDA TUFFREY-WIJNE | Ymddiriedolwr | 07 February 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1 | £13.39k | £7.60k | £768 | £1.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02k | £10.48k | £8.43k | £5.09k | £6.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.83k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Mawrth 2024 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Mawrth 2024 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 27 Jan 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS, THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES IN ANY PART OF THE WORLD DURING ILLNESS FOR WHICH PALLIATIVE CARE IS APPROPRIATE, OR WHO ARE EXPERIENCING THE DEATH OF SOMEONE CLOSE TO THEM, BY: 1. RAISING AWARENESS OF THE PALLIATIVE CARE NEEDS OF PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES 2. SHARING AND PROMOTING BEST PRACTICE 3. ENHANCING COLLABORATION BETWEEN ALL PROFESSIONALS, CARERS AND PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES 4. DOING OTHER LAWFUL THINGS AS NECESSARY FOR THE ACHIEVEMENT OF THESE OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Greenbank Terrace
Hillside
SOUTH BRENT
Devon
TQ10 9AX
- Ffôn:
- 01364 641547
- E-bost:
- info@pcpld.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window