THE COTTON TREE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity helps asylum seekers to tell their stories both for therapeutic purposes and to help them with their claims for the right to remain in the UK. It also gives them and other refugees legal and practical advice and representation in relation to asylum claims and appeals, and gives other practical help and advice and support in relation to their lives in the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Mawrth 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr RUTH CIGMAN | Cadeirydd | 22 October 2016 |
|
|||||
Corin Alexei Etienne Menuge | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Dr Janice Ann Derry | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Judith Favour Ahikire | Ymddiriedolwr | 08 February 2020 |
|
|||||
George Goldstein | Ymddiriedolwr | 09 February 2019 |
|
|||||
Michael Mark | Ymddiriedolwr | 22 October 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.61k | £29.04k | £25.05k | £33.84k | £26.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.74k | £92.32k | £134.70k | £187.87k | £179.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
OBJECTS (1) IN THIS CLAUSE 'REFUGEES' MEANS PERSONS WITHIN ENGLAND AND WALES SEEKING ASYLUM OR OTHER REFUGEE STATUS CONFERRING A LEGAL RIGHT TO REMAIN IN THE UNITED KINGDOM AND THOSE GRANTED ASYLUM OR SUCH OTHER RIGHT TO REMAIN AND THE DEPENDANTS OF ANY OF THE ABOVE LIVING IN ENGLAND AND WALES. (2) THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE (A) TO ADVANCE EDUCATION AND RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP AMONGST REFUGEES IN PARTICULAR BY (I) THE PROVISION OF LEGAL AND OTHER ADVICE, (II) PROVIDING TRAINING AND EDUCATION FOR THEM SO AS TO ADVANCE THEM IN LIFE AND ASSIST THEM TO ADAPT TO LIFE IN THE UNITED KINGDOM AND BE ACCEPTED BY THEIR LOCAL COMMUNITY, AND SUCH TRAINING AND EDUCATION MAY INCLUDE IN PARTICULAR THE PROVISION OF VOCATIONAL AND SKILLS TRAINING, ADVICE AND SUPPORT AND THE TEACHING OF ENGLISH AND (III) DIRECTING REFUGEES TO OTHER SOURCES PROVIDING THE ADVICE, TRAINING AND EDUCATION REFERRED TO IN (I) AND (II) ABOVE. (B) TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF REFUGEES. (C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT ISSUES RELATING TO REFUGEES. (D) TO PROVIDE FACILITIES FOR, ASSISTANCE WITH AND ADVICE ABOUT RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF REFUGEES WHO NEED SUCH FACILITIES, RECREATION OR LEISURE TIME OCCUPATION BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY, DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES AND TO DIRECT REFUGEES TO OTHER SOURCES PROVIDING SUCH FACILITIES, ASSISTANCE AND ADVICE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MANOR GARDENS WELFARE TRUST
6-9 MANOR GARDENS
LONDON
N7 6LA
- Ffôn:
- 02075030038
- E-bost:
- info@cottontreetrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window