PORTSMOUTH CITY COUNCIL ELEMENTARY EDUCATION FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance education in Portsmouth for those 12 or under
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Portsmouth
Llywodraethu
- 01 Mawrth 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan William Brent | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Cllr Terry Robin Norton | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|
||||
Cllr Robert Gerald Van Cortlandt Vernon-Jackson CBE | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.04k | £65.99k | £86.43k | £56.98k | £52.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.78k | £82.47k | £97.78k | £109.28k | £68.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Chwefror 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Chwefror 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 02 AUG 2013
Gwrthrychau elusennol
OBJECTS OF THE CHARITY THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO ADVANCE EDUCATION THROUGH: (1) THE PROVISION OF A SITE OR SITES IN THE AREA OF BENEFIT TO AN EDUCATIONAL INSTITUTION OR EDUCATIONAL INSTITUTIONS. (2) PROVIDING FOR ANY EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE AREA OF BENEFIT SUCH SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL AUTHORITY OR THE DEPARTMENT FOR EDUCATION AS MAY FROM TIME TO TIME BE AGREED BETWEEN THE TRUSTEE AND THE GOVERNORS OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION CONCERNED. (3) PROVIDING GRANTS OR LOANS FOR OR TOWARDS IMPROVEMENTS TO ANY EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE AREA OF BENEFIT AS MAY FROM TIME TO TIME BE AGREED BETWEEN THE TRUSTEE AND THE GOVERNORS OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION CONCERNED. ASSISTANCE CAN ONLY BE PROVIDED IF THE IMPROVEMENTS ARE, IN THE OPINION OF THE TRUSTEE, NECESSARY TO EITHER: (A) RAISE THE STANDARD OF EDUCATION OF; OR (B) IMPROVE ACCESS TO THE EDUCATION BEING PROVIDED FOR, THE BENEFICIARIES AT THAT EDUCATIONAL INSTITUTION; AND (C) THE LOCAL AUTHORITY OR THE DEPARTMENT FOR EDUCATION ARE NOT ABLE TO MEET THE COSTS IN FULL OR IN PART. (4) PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF BENEFICIARIES WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE BY PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE (INCLUDING ASSISTANCE WITH THE COST OF EDUCATIONAL TRIPS), UNIFORMS, CLOTHING, TOOLS, INSTRUMENTS OR BOOKS TO ASSIST THEM TO PURSUE THEIR EDUCATION (INCLUDING THE STUDY OF MUSIC AND OTHER ARTS). (5) SUBJECT TO CLAUSE (6) BELOW, THE TRUSTEES MUST PERMIT THE LAND IDENTIFIED IN PART 2 OF THE SCHEDULE TO THIS SCHEME TO BE USED IN FURTHERANCE OF THE OBJECT DESCRIBED AT CLAUSE 4(1) OF THIS SCHEME, AND THIS MAY BE BY GRANTING A LEASE OF THAT LAND TO AN EDUCATIONAL INSTITUTION AT SUCH RENT (WHICH MAY BE ONE PEPPERCORN) AS MAY BE AGREED BY THE TRUSTEES. (6) THE TRUSTEES MUST PERMIT THE LAND NUMBERED 10 IN PART 2 OF THE SCHEDULE TO THIS SCHEME TO BE USED AS A PLAYING FIELD IN CONNECTION WITH AN EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE AREA OF BENEFIT FOR SO LONG AS IT IS REQUIRED FOR THAT PURPOSE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PORTSMOUTH CITY COUNCIL
LEGAL SERVICES
CIVIC OFFICES
GUILDHALL SQUARE
PORTSMOUTH
PO1 2AL
- Ffôn:
- 02392688811
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window