SING UP FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We produce, promote and create opportunities for children and young people to improve their mental health and wellbeing through singing. The benefits of singing, especially in groups, are wide-ranging with extensive research supporting the physiological, social, psychological and behavioural benefits.We believe in harnessing the power of singing to improve people's mental health and wellbeing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £117,211 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Ebrill 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jeremy Douglas Sleith | Cadeirydd | 18 April 2021 |
|
|
||||
Beth Ismay | Ymddiriedolwr | 06 August 2024 |
|
|
||||
Rebecca Kingsnorth | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Dr Sarah-Jane Gibson | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Vernon Sylvester Fuller | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Bethan Mary Millett | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Motje Wolf | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Andrew McWilliams | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Michelle Jane James | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.10k | £55.00k | £155 | £10.19k | £154.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £198 | £576 | £0 | £27.49k | £158.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £50.00k | N/A | N/A | £117.21k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 03 Awst 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Chwefror 2021 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Mawrth 2021 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 29 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY HAS BEEN ESTABLISHED FOR PUBLIC BENEFIT FOR THE FOLLOWING CHARITABLE PURPOSES: 1) TO ADVANCE THE EDUCATION, AWARENESS AND APPRECIATION OF THE PUBLIC AND, IN PARTICULAR, CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE ART AND SCIENCE OF MUSIC; AND/OR 2) WITHOUT LIMITATION TO THE ABOVE, TO ADVANCE THE EDUCATION, AWARENESS AND APPRECIATION OF THE PUBLIC AND, IN PARTICULAR, CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN ALL FORMS OF MUSIC AND PERFORMING ART; AND/OR 3) PURSUE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES CONSISTENT WITH THE ABOVE AS THE BOARD IN ITS ABSOLUTE DISCRETION SHALL DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sing Up Foundation
International Business Centre
Mulgrave Terrace
GATESHEAD
Tyne And Wear
NE8 1AN
- Ffôn:
- 0204 566 9666
- E-bost:
- info@singupfoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window