LADY LUMLEY'S SINNINGTON SCHOOL CHARITY

Rhif yr elusen: 509261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity awards grants to Sinnington School, North Yorkshire following advice from the school's governing body.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £845
Cyfanswm gwariant: £5,000

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Hydref 1979: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CRAIG MELVYN COOPER Cadeirydd
LADY LUMLEY'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr JAMES SAMUEL COPPACK Ymddiriedolwr 20 March 2024
LADY LUMLEY'S ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
LADY LUMLEY'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Joy Andrews Ymddiriedolwr 16 November 2022
LADY LUMLEY'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ANNIE AMELIA NAYLOR CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Cheryl Belinda Eade Ymddiriedolwr 13 July 2022
LADY LUMLEY'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Clair Alison Foden Ymddiriedolwr 03 November 2021
LADY LUMLEY'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
EMMA LOUISE STEADMAN Ymddiriedolwr 04 November 2020
PICKERING YOUTH GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
LADY LUMLEY'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
GEOFFREY ACOMB Ymddiriedolwr
LADY LUMLEY'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £793 £789 £794 £860 £845
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £5.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 21 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 08 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 30 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 05 Chwefror 2021 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Roxby Hill
Pickering Road
Thornton-le-Dale
PICKERING
YO18 7LH
Ffôn:
01751474271
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael