Hanes ariannol THE SHANKLIN CHINE TRUST

Rhif yr elusen: 1173736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (46 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £338.01k £301.02k £624.45k £584.22k £661.81k
Cyfanswm gwariant £306.50k £276.97k £606.27k £574.55k £600.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.00k £3.29k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £84.64k £86.03k £82.27k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £536.27k £498.06k £579.54k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Arall N/A N/A £3.54k £137 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £466.27k £573.27k £600.10k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £140.00k £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £4.50k £4.50k £4.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £1.28k £0