Ymddiriedolwyr THE BILLINGBOROUGH PARISH HALL
Rhif yr elusen: 509262

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Scarfe | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|||||
Pamela Harvey-Volanakis | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Susan Compton | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Keith Wilkins | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Karyn Wilkins | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Zoe Evelyn Starbuck | Ymddiriedolwr | 03 December 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Angela Brooks | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Malcolm Barlow | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
Roy Greenwood | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
Samantha Turner | Ymddiriedolwr | 01 June 2009 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.