Ymddiriedolwyr BROMLEY AND ORPINGTON SAMARITANS
Rhif yr elusen: 1170501

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Duthie-Smith | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
Fiona Couper | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Georgia Collins | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|||||
Emily Pompei | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Roy Joseph Sutton | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Gita Bapat | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Maria Sykes | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Edward Charles Venables | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Laura Anne Hughes | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Ngoc Lan Vi | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Julie Patricia Guy | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.