Hanes ariannol RYEDALE SPECIAL FAMILIES

Rhif yr elusen: 1170988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £672.02k £691.14k £708.63k £917.15k £1.44m
Cyfanswm gwariant £577.43k £525.87k £634.12k £746.88k £928.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £330.03k £366.41k £378.27k £385.35k £787.05k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £48.35k £17.84k N/A £25.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £97.28k £77.12k £24.14k £49.96k £73.14k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £91.19k £45.84k £0 £484 £105.87k
Incwm - Weithgareddau elusennol £483.31k £525.50k £614.12k £689.04k £1.25m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £238 £101 £40 £1.95k £9.14k
Incwm - Arall £0 £42.59k £70.33k £175.71k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £30.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £546.92k £513.46k £616.33k £720.50k £910.66k
Gwariant - Ar godi arian £30.51k £12.40k £17.80k £26.38k £17.57k
Gwariant - Llywodraethu £2.85k £2.00k £2.07k £2.55k £9.54k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0