ymddiriedolwyr ANDOVER RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Rhif yr elusen: 1170641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRA HANBURY-WILLIAMS SMB Leader | Cadeirydd | 25 March 2013 |
|
|
||||
Gilly Summers | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||||
Sean Cannon | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Dr Rosie Davies | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Susan Jane Cox | Ymddiriedolwr | 05 January 2021 |
|
|
||||
Pauline Sandra Copping | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Maureen Carol Wood | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
MARK EDMUND KEEDWELL HYSON | Ymddiriedolwr | 02 August 2011 |
|
|
||||
PENELOPE EVELYN PALLISTER WILKINS AA Leader | Ymddiriedolwr | 28 March 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.