SALTBURN VALLEYS CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Saltburn Valleys CIO (Charitable Incorporated Organisation) promotes the conservation, protection and improvement of the land, gardens, woodlands, walkways, play areas, waterways, wildlife and natural environment, historic monuments and properties in the Saltburn Valleys.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Redcar And Cleveland
Llywodraethu
- 30 Awst 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP THOMSON | Cadeirydd | 30 November 2022 |
|
|
||||
David Stovell | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Ross Neil Weddell | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
PAUL SPIGHT | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Katie Sapphire-Star | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Jane Burke | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
ROBERT PROCTOR | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Kenneth Bladen | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Ian Sproxton | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|||||
ANTHONY LYNN M.B.E | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02k | £750 | £9.80k | £1.90k | £15.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.23k | £1.99k | £8.92k | £1.72k | £13.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £500 | £1.71k | £1.90k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 05 Mawrth 2025 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 05 Mawrth 2025 | 32 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 26 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 26 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 07 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 07 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 16 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 16 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 30 Aug 2017 as amended on 26 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT OF THE SALTBURN VALLEYS TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE IN THE SALTBURN VALLYS IN BUILDINGS (INCLUDING ANY STRUCTURE OR ERECTION, AND ANY PART OF A BUILDING AS SO DEFINED) OF PARTICULAR BEAUTY OR HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST. TO FURTHER SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE CHARITY TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE. FOR THE PURPOSE OF THESE CLAUSES “SALTBURN VALLEYS” IS DEFINED AS THE AREAS OF OPEN SPACE AND WOODLANDS SITUATED IN AND AROUND SALTBURN- BY-THE- SEA, NORTH YORKSHIRE AND WHICH INCLUDE HAZEL GROVE, SALTBURN VALLEY GARDENS, SALTBURN GILL AND A SERIES OF ATTACHED WOODLANDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SVCIO THE CONFERENCE CENTRE
Saltburn Learning Campus
Marske Mill Lane
SALTBURN-BY-THE-SEA
TS12 1HJ
- Ffôn:
- 01287 623477
- E-bost:
- secretary@saltburnvalleys.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window