Ymddiriedolwyr BLACKPOOL,FYLDE AND WYRE SAMARITANS
Rhif yr elusen: 1170657

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW DAVID SMITH | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
IAN FLOWERS | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Dianne Joyce Whitehead | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Sylvia Brookes | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Nicholas Bachmann | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
CAROLYN LAMB | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
OLIVIA TUDOR | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
KAREN SMITH | Ymddiriedolwr | 23 July 2021 |
|
|
||||
DAVID GRUNDY | Ymddiriedolwr | 23 July 2021 |
|
|
||||
ANNETTE COLLINGE | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.