Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SHAW CUM DONNINGTON
Rhif yr elusen: 1172611

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Raymond Clive Obin | Cadeirydd | 21 October 2021 |
|
|
||||
Dr Paul Sievers | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Lesley Eleanor Almond | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Rosamund Gillian Stuart | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Derek Harwood | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Rev Edward John Charles Yates | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Steven Richard Joplin | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
David Willetts | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
MARY VERONICA DAWKINS | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
MARK HUTSON | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
Mike Stuart | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
BARBARA JANE BRADFORD | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
RACHEL HASLAM | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
||||
ELIZABETH MARY GOLDSACK | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.