Hanes ariannol SOUTH ATLANTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1173105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £1.21m | £1.19m | £1.42m | £1.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41m | £1.26m | £1.10m | £1.42m | £1.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £570.19k | £395.57k | £327.36k | £592.26k | £675.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £782.46k | £626.63k | £680.26k | £759.15k | £1.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £195.04k | £410.78k | £399.30k | £511.98k | £214.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £125.71k | £173.64k | £114.36k | £153.84k | £62.15k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £882.07k | £757.61k | £960.28k | £1.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £146.04k | £380.21k | £343.51k | £463.24k | £115.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.51k | £23.96k | £0 | £16.70k | £19.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.