Hanes ariannol DEMENTIA MATTERS IN POWYS

Rhif yr elusen: 1172335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £226.26k £344.37k £126.65k £83.11k £117.72k
Cyfanswm gwariant £212.78k £189.87k £203.01k £158.40k £138.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £4.60k £4.00k £65.14k N/A