ymddiriedolwyr ST. LEONARD'S HOSPICE YORK
Rhif yr elusen: 509294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David James Dickson | Cadeirydd | 16 November 2015 |
|
|||||
Shaun Parker | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|||||
DAVID SMITH | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|||||
Lorna Elaine Allan | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Kate O'Connell | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Melanie Kay | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|||||
Khushbu Goulden | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Anthony John Taylor | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Dr Michael Alan Holmes | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Sandra Elizabeth Falcus | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Eamonn Mary Patrick Keogh | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
DR KATE FLEMMING | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|
||||
Dr Lavinia Jane Norton | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
Juliette Ena Cecile Healey | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
Jacqueline Patricia Myers | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.