Hanes ariannol WYCOMBE YOUTH ACTION
Rhif yr elusen: 1172046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £197.37k | £228.88k | £177.72k | £298.02k | £174.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £148.72k | £176.89k | £186.56k | £277.64k | £286.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £151.00k | £61.43k | £24.32k | £39.02k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.